Dr. Ulrike Stedtnitz Steiner
residente a Maienfeld, da Frutigen Mandati attuali: stedtnitz. design your life. GmbH Persone correlate: Leah Salinas, Andreas Steiner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Ulrike Stedtnitz Steiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Ulrike Stedtnitz Steiner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Ulrike Stedtnitz Steiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Ulrike Stedtnitz Steiner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ulrike Stedtnitz Steiner
Persone con il nome Ulrike Stedtnitz Steiner lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Ulrike Stedtnitz Steiner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ulrike Stedtnitz Steiner
Numero di pubblicazione: HR02-1006126170, Ufficio del registro di commercio Grigioni
stedtnitz. design your life. GmbH, bisher in Zürich, CHE-112.174.110, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3732841).
Statutenänderung:
03.09.2024.
Sitz neu:
Maienfeld.
Domizil neu:
Muldenweg 15, 7304 Maienfeld.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen im Publikationsorgan.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Andreas, von Frutigen, in Maienfeld, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Zürich];
Stedtnitz Steiner, Dr. Ulrike, von Frutigen, in Maienfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 3799396, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für hochbegabte Kinder, in Zürich, CH-020.7.000.810-0, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2006, S. 23, Publ. 3207190).
Domizil neu:
Seestrasse 412, 8038 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Susanne, von Zürich, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauber, Susy, von Stäfa und Trüllikon, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Kaspar E.A., von Zumikon und Winterthur, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kobler, Christian, von Zürich und Oberriet SG, in Rüschlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stedtnitz Steiner, Ulrike, von Frutigen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Philipp, von Zürich, in Feusisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Müller, Victor, von Niederdorf, in Birsfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rölli Siebenhaar, Marianne, von Ebersecken und Zürich, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3207190, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für hochbegabte Kinder, in Zürich, CH-020.7.000.810-0, Intellektuelle und menschliche Förderung von überdurchschnittlich begabten Kindern, Stiftung (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2002, S. 20, Publ. 503568).
Postadresse neu:
Stiftung für hochbegabte Kinder, Postfach 7612, 8023 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Antoinette, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoeller Reisch, Donata, von Castasegna, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobler, Christian, von Zürich und Oberriet SG, in Rüschlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stedtnitz Steiner, Ulrike, von Frutigen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].