Roman Staude
residente a Lausen, da Lausen Mandati attuali: GST-Service KLG, FSI Holding AG e di più Persone correlate: Patrick Staude, Elfriede Theresia Staude-Stalder, Patrick Staude e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Staude", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Staude"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Staude", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Staude"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roman Staude
Persone con il nome Roman Staude lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di prodotti metallo
Servizi fiduciari
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di prodotti metallo
Servizi fiduciari
Privato con il nome Roman Staude
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roman Staude
Numero di pubblicazione: HR01-1005495003, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
GST-Service KLG, in Lausen, CHE-337.308.014, Kanalstrasse 9, 4415 Lausen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.06.2022.
Zweck:
Dienstleistungen aller Art insbesondere im Bereich geometrischer Zeichnungen, Internet, PC-Support sowie Unterhalt in Haus und Garten.
Eingetragene Personen:
Staude, Patrick, von Lausen, in Liestal, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Staude, Roman, von Lausen, in Lausen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005360241, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
FSI Holding AG, bisher in Basel, CHE-108.418.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256087).
Statutenänderung:
30.11.2021.
Sitz neu:
Lausen.
Domizil neu:
Kanalstrasse 9, 4415 Lausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Fritz, von Oberdiessbach, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staude, Roman, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staude-Stalder, Elfriede Theresia, von Lausen, in Füllinsdorf, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005228570, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
MeiBo Trading GmbH, in Basel, CHE-401.444.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004985246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staude, Roman, von Lausen, in Lausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Staude, Patrick, von Lausen, in Lausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BRCH AG (CHE-165.284.688), in Basel, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Villiger, Daniel, von Sins, in Rothrist, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.