Renato Stalder
residente a Rüttenen, da Lützelflüh Mandati attuali: Virtual Experience GmbH, Bernerland Bank AG e di più Persone correlate: Bernhard Andreas Herzig, René Martin Keller, Daniel Kalbermatter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Renato Stalder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Renato Stalder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Renato Stalder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Renato Stalder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Renato Stalder
Persone con il nome Renato Stalder lavorano in questi rami economici
Altri servizi intrattenimento e relax
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fornitura di servizi informatici
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle servizi diversi
Altri servizi intrattenimento e relax
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fornitura di servizi informatici
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle servizi diversi
Privato con il nome Renato Stalder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Renato Stalder
Numero di pubblicazione: HR02-1006057034, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Axon Active Holding AG, in Luzern, CHE-114.401.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Renato, von Lützelflüh, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Marco, von Altbüron, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Christoph, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Roman, von Rüderswil, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005796554, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Soreco Beteiligungen AG, in Schwerzenbach, CHE-380.964.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Renato, von Lützelflüh, in Rüttenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Roger, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005673882, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
QProve AG, in Oberbipp, CHE-100.233.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, S.0, Publ. 1991121).
Statutenänderung:
19.01.2023.
Firma neu:
Human Design Services AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen in den Bereichen Lebensberatung und Persönlichkeitsentwicklung, Durchführung von Seminaren, Vorträgen und Ausbildungen sowie Handel mit Produkten aller Art mit zweckdienlichem Inhalt. Die Gesellschaft kann Vertriebsrechte, Patente und Lizenzen erwerben und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, René, von Bonaduz, in Oberbipp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schöber, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarz-Schöber, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stalder, Renato, von Lützelflüh, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].