Daniel Marcel Staiber
residente a Uetendorf, da Riggisberg Mandati attuali: evinka gmbh, admione GmbH e di più Persone correlate: Agnes Staiber-Schaller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Marcel Staiber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Marcel Staiber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Marcel Staiber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Marcel Staiber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Marcel Staiber
Persone con il nome Daniel Marcel Staiber lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Compravendita di immobili propri
Servizi pubblicità
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Compravendita di immobili propri
Servizi pubblicità
Privato con il nome Daniel Marcel Staiber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Marcel Staiber
Numero di pubblicazione: HR01-1005692069, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
evinka gmbh, in Thun, CHE-146.855.142, Lerchenfeldstrasse 67, 3603 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Internethandel mit Waren aller Art, insbesondere mit Spielwaren. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gegenstand der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 21.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Staiber, Daniel Marcel, von Riggisberg, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6577490, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
tamponprint gmbh, in Risch, CH-170.4.003.558-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2008, S. 23, Publ. 4560824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staiber, Daniel, von Riggisberg, in Uetendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00;
Staiber, Agnes, von Riggisberg, in Uetendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szymanczuk, Marcin Andrzej, polnischer Staatsangehöriger, in Glattbrugg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Numero di pubblicazione: 6573672, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
admione GmbH, in Uetendorf, CH-092.4.017.900-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2006, S. 4, Publ. 3615918).
Statutenänderung:
21.02.2012.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 21.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staiber-Schaller, Agnes, von Riggisberg, in Uetendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:Staiber, Agnes];
Staiber, Daniel Marcel, von Riggisberg, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:Staiber, Daniel und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].