David Spuhler
residente a Wislikofen, da Zurzach Mandati attuali: Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf Persone correlate: Phil Meier, Cornelia Bogdan, Luzius Schneider e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Spuhler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Spuhler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Spuhler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Spuhler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David Spuhler
Persone con il nome David Spuhler lavorano in questi rami economici
Produzione e fornitura di energia elettrica
Produzione e fornitura di energia elettrica
Privato con il nome David Spuhler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David Spuhler
Numero di pubblicazione: HR02-1006092895, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf, in Siglistorf, CHE-309.184.729, Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005666102).
Statutenänderung:
24.05.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Siglistorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spuhler, David, von Zurzach, in Zurzach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Phil, von Schlatt (TG), in Siglistorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005401399, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf, in Siglistorf, CHE-309.184.729, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365778). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Stephan, von Zurzach, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wislikofen, in Wislikofen];
Spuhler, David, von Zurzach, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wislikofen, in Wislikofen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005365778, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf, in Siglistorf, CHE-309.184.729, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004665302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hayoz, Beatrice, von Zürich, in Siglistorf, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Siglistorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spuhler, David, von Wislikofen, in Wislikofen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.