Marc Spitz
residente a Niederteufen, da St. Gallen Mandati attuali: Insidehouse GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Spitz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Spitz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Spitz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Spitz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marc Spitz
Persone con il nome Marc Spitz lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Marc Spitz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marc Spitz
Numero di pubblicazione: HR02-1005094627, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
WIM AG, in Wittenbach, CHE-497.906.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, S.0, Publ. 2808359).
Statutenänderung:
29.01.2021.
Sitz neu:
Gaiserwald.
Domizil neu:
Strickstrasse 1, 9032 Engelburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung umfassender Dienstleistungen im Immobilienbereich, insbesondere die Erstellung und Vermittlung von Immobilien sowie deren An- und Verkauf. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte abzuschliessen und alle Massnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck im Zusammenhang stehen und geeignet sind, denselben zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche erwerben. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.01.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitz, Marc, von St. Gallen, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Brigitte, von Mörschwil, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004521349, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
KIMI Reiat AG, in Thayngen, CHE-113.693.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2007, Publ. 4240064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitz, Marco, von Buchs SG, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Jürg, von Zürich, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikerberg (Zollikon)];
Buchli, Reto Anton, von Safiental, in Laax GR (Laax), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cortes, José Luis, von Regensdorf, in Adlikon b. Regensdorf (Regensdorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theus, Mario, von Bäretswil, in Igis (Landquart), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004519530, Ufficio del registro di commercio Zurigo
KIMI Giardino AG, in Schlieren, CHE-114.996.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3467445).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitz, Marco, von Buchs SG und Sevelen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Jürg, von Zürich, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
Buchli, Reto Anton, von Safiental, in Laax, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cortes, José Luis, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theus, Mario, von Bäretswil, in Landquart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.