Thomas Mark Spinnler
residente a Dornach, da Seltisberg Mandati attuali: Pyopa GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Mark Spinnler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Mark Spinnler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Mark Spinnler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Mark Spinnler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Mark Spinnler
Persone con il nome Thomas Mark Spinnler lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Thomas Mark Spinnler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Mark Spinnler
Numero di pubblicazione: 4148813, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Nexos Finanz AG, in Basel, CHE-160.624.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611265).
Firma neu:
Nexos Finanz AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Nexos Finanz SA en liquidation) (Nexos Finanz Ltd in liquidation).
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Thomas Spinnler, Fluhweg 12, 4143 Dornach.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.03.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahrer, Fortunat Alexander, von Möhlin, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Thomas Mark, von Seltisberg, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3893475, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Pyopa GmbH(Pyopa Sàrl) (Pyopa Sagl) (Pyopa Ltd liab. Co), in Dornach, CHE-467.059.336, Fluhweg 12, 4143 Dornach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.11.2017.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, Entwicklung von Software sowie Handel mit damit zusammenhängenden Waren. Kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 21.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Spinnler, Thomas Mark, von Seltisberg, in Dornach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1611265, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Nexos Finanz AG (Nexos Finanz SA) (Nexos Finanz Ltd), in Basel, CHE-160.624.498, c/o Nexos AG, Klybeckstr. 15, 4057 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.07.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 03.07.2014 1'200 Namenaktien der Nexos AG, in Basel, wofür 1'200 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Post, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Spinnler, Thomas Mark, von Seltisberg, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Heinz, von Gelterkinden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahrer, Fortunat Alexander, von Möhlin, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glasow, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Rümmigen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.