Hans Robert Spinnler
residente a Gais, da Basel Mandati attuali: Chronometrie Spinnler + Schweizer AG, Hans Spinnler AG Persone correlate: Roger Schweizer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Robert Spinnler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Robert Spinnler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Robert Spinnler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Robert Spinnler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Robert Spinnler
Persone con il nome Hans Robert Spinnler lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Hans Robert Spinnler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Robert Spinnler
Numero di pubblicazione: HR02-1006109308, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hans Spinnler AG, in Basel, CHE-107.302.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S.10, Publ. 5067446).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Hans Robert, von Basel, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Numero di pubblicazione: HR02-1004598706, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SHIMA Institut AG, in Thun, CHE-254.576.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4382665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Thomas, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spinnler, Hans, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4382665, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SHIMA Institut AG, bisher in Zürich, CHE-254.576.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3913051).
Statutenänderung:
17.07.2018.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Krankenhausstrasse 24, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Patrick, von Zürich, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöllig, Stefan, von Berg (SG), in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Thomas, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bircher, Regula Anna, von Aarau, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spinnler, Hans, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.