Hans Spielmann
residente a Basel, da Schnottwil Mandati attuali: Wohngenossenschaft zum Schlössli Persone correlate: Daniel Arnold, Annina Hofmann, Pascal Rem Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Spielmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Spielmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Spielmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Spielmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Spielmann
Persone con il nome Hans Spielmann lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Hans Spielmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Spielmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005049411, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Foto Spielmann GmbH, in Buchs (AG), CHE-114.612.552, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S.1, Publ. 4767830).
Firma neu:
Foto Spielmann GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.12.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielmann, Claudia, von Schnottwil und Messen, in Buchs AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spielmann, Hans, von Schnottwil und Messen, in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Spielmann, Ursula, von Schnottwil und Messen, in Buchs (AG), Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5404750, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wahli + Spielmann AG, in Ostermundigen, CH-035.3.029.082-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2008, S. 4, Publ. 4487018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wahli, Jürg, von Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spielmann, Hans-Peter, von Messen, in Messen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4767830, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Foto Spielmann GmbH, in Buchs AG, CH-400.4.031.167-9, Rosengartenweg 19, 5033 Buchs AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2008.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Fotografie, insbesondere Herstellung, Zurverfügungstellung und Verkauf von Fotos von Sportanlässen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, nötigenfalls durch eingeschriebenen Brief, an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 19.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Spielmann, Hans, von Schnottwil und Messen, in Buchs AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spielmann, Ursula, von Schnottwil und Messen, in Buchs AG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hunkeler, Karin, von Schnottwil, Messen und Pfaffnau, in Buchs AG, mit Einzelunterschrift;
Spielmann, Claudia, von Schnottwil und Messen, in Buchs AG, mit Einzelunterschrift.