Beatrice Renate Spieler
residente a Uetendorf, da Sigriswil Mandati attuali: Quintessenz AG, Corex AG Persone correlate: Bernhard Pulfer, Bernhard Pulfer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beatrice Renate Spieler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beatrice Renate Spieler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beatrice Renate Spieler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beatrice Renate Spieler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beatrice Renate Spieler
Persone con il nome Beatrice Renate Spieler lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Beatrice Renate Spieler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beatrice Renate Spieler
Numero di pubblicazione: HR02-1004775427, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Quintessenz AG, in Muri bei Bern, CHE-103.564.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, S.0, Publ. 1901459).
Statutenänderung:
28.11.2019.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 28.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REVITREU Baumgartner (CHE-112.224.742), in Gerzensee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Bernhard, von Rümligen, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Spieler, Beatrice Renate, von Sigriswil, in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4166517, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Corex AG, in Muri bei Bern, CHE-103.074.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1714101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Thomas, von Ursenbach, in Heimberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spieler, Beatrice Renate, von Sigriswil, in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1901459, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Quintessenz AG, in Muri bei Bern, CHE-103.564.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707345).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Bernhard, von Rümligen, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Spieler, Beatrice Renate, von Sigriswil, in Uetendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.