Philipp Spahr
residente a Zug, da Wyssachen Mandati attuali: Calisa AG, Royal Mining AG e di più Persone correlate: Fabio Hayoz, Volker Hevler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philipp Spahr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philipp Spahr"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philipp Spahr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philipp Spahr"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Philipp Spahr
Persone con il nome Philipp Spahr lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti chimici
Altro commercio con prodotti diversi
Servizi per banche e istituti di credito
Uffici di architettura e ingegneria
Fabbricazione di prodotti chimici
Altro commercio con prodotti diversi
Servizi per banche e istituti di credito
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Philipp Spahr
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Spahr
Numero di pubblicazione: HR02-1005938798, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Calisa AG, in Risch, CHE-115.975.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, S.0, Publ. 6478436).
Statutenänderung:
21.12.2023.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
General-Guisan-Strasse 8, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von kosmetischen und chemisch-technischen Produkten sowie den Handel jeglicher Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Mutter- und Schwestergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen, sei es mittels Darlehen oder auf andere Weise, oder Sicherheiten jeglicher Art gewähren, ob gegen Entgelt oder unentgeltlich und unabhängig davon, ob die Finanzierung oder die Gewährung von Sicherheiten im Interesse der Gesellschaft oder im ausschliesslichen Interesse Dritter erfolgt.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilung an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiller, Max, von Elgg, in Rotkreuz , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spahr, Philipp, von Wyssachen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Felber, Oliver, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hayoz, Fabio, von Ueberstorf, in Plasselb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005600323, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Royal Mining AG, in Zug, CHE-112.583.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoxha, Agim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Gjakove (XZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spahr, Philipp, von Wyssachen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Elwe Audit & Consulting AG (CHE-109.603.464), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005419025, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Varitra AG, in Baar, CHE-101.401.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352075).
Statutenänderung:
18.02.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
General-Guisan-Strasse 8, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Josef, von Unteriberg, in Wädenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spahr, Philipp, von Wyssachen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].