Susanna Sonderegger
residente a Wangen, da Wald (AR) Mandati attuali: Vosag Immobilien AG Persone correlate: Markus Sonderegger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Susanna Sonderegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Susanna Sonderegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Susanna Sonderegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Susanna Sonderegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Susanna Sonderegger
Persone con il nome Susanna Sonderegger lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Susanna Sonderegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Susanna Sonderegger
Numero di pubblicazione: 1429663, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vosag Immobilien AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-100.696.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 32, Publ. 4744530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Emil, von Wald AR, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Susanna, von Wald AR, in Wangen-Brüttisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Sonderegger, Markus, von Wald AR, in Gachnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1135123, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Duschenkönig GmbH, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-159.088.736, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6887550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Susanna, von Oberegg, in Rudolfstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Marcel, von Langnau im Emmental, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6933676, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Sonderegger Informatik GmbH, in Gachnang, CH-440.4.017.907-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 24, Publ. 4801904).
Firma neu:
Sonderegger Informatik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Markus, von Wald AR, in Kefikon TG (Gachnang), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Sonderegger, Susanna, von Wald AR, in Kefikon TG (Gachnang), Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].