Denise Sonderegger
residente a Wolfhalden, da Heiden Mandati attuali: DAS Labor AG in Liquidation, HWBconsult AG e di più Persone correlate: René Rudolf Sonderegger, Dieter Grüninger, Corinne Grüninger-Sonderegger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Sonderegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Sonderegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Sonderegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Sonderegger"
|
|
Denise Sonderegger
residente a Heiden, da Heiden Mandati attuali: Holicon AG Persone correlate: Gallus Pfister, Max Hirschi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Sonderegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Sonderegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Sonderegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Sonderegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Denise Sonderegger
Persone con il nome Denise Sonderegger lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza PR
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza PR
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Denise Sonderegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Denise Sonderegger
Numero di pubblicazione: HR02-1005888850, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
FlamingoConsult AG, in Wolfhalden, CHE-100.109.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger-Weiss, René, von Heiden, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Denise, von Heiden, in Wolfhalden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005888849, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
DAS Labor AG, in Wolfhalden, CHE-258.858.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005155184).
Firma neu:
DAS Labor AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, René, von Heiden, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Denise, von Heiden, in Wolfhalden, Präsidentin des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates];
Sonderegger, René Rudolf, von Heiden, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Numero di pubblicazione: HR02-1005629367, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
FITRACO AG, bisher in Fällanden, CHE-102.484.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, Publ. 4971508).
Statutenänderung:
12.12.2022.
Firma neu:
Holicon AG.
Sitz neu:
Heiden.
Domizil neu:
Freihofstrasse 3, 9410 Heiden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft begleitet Menschen zu sinnstiftendem Leben und Unternehmen zu neuen Formen der Zusammenarbeit.
Zweck der Gesellschaft ist:
a) Beratung von Unternehmen und Privatpersonen;
b) mit der Beratung zusammenhängende Dienstleistungen;
c) Verkauf von Handelswaren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann zur Finanzierung ihrer Aufgaben auch Anleihensobligationen herausgeben.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre oder Nutzniesser erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Max, von Zürich und Trub, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Pfister, Gallus, von Tuggen, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sonderegger, Denise, von Heiden, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.