Sylvie Sieger
residente a Zollikon, da Adliswil e Porrentruy Mandati attuali: Personalvorsorgestiftung der Gemeinde Zollikon, Victoris Immobilien AG e di più Persone correlate: Peter Rolf Gubser, André Müller-Bosch, Luc Spörri e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sylvie Sieger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sylvie Sieger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sylvie Sieger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sylvie Sieger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sylvie Sieger
Persone con il nome Sylvie Sieger lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una casse pensioni
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Sylvie Sieger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sylvie Sieger
Numero di pubblicazione: HR02-1006019811, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Victoris Immobilien AG, in Zollikon, CHE-100.933.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, S.0, Publ. 1032357).
Domizil neu:
c/o Sylvie Sieger, Binderstrasse 53, 8702 Zollikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieger, Sylvie, von Porrentruy, in Zollikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sieger, Markus, von Adliswil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004472214, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung der Gemeinde Zollikon, in Zollikon, CHE-426.045.839, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raggenbass, Marc, von Rorschacherberg, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fellmann, Urs, von Uffikon, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Edwin, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, André, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieger, Sylvie, von Porrentruy, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1032357, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jakob Schmid AG, in Zollikon, CH-020.3.923.341-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6896042).
Statutenänderung:
12.07.2013.
Firma neu:
Victoris Immobilien AG.
Domizil neu:
c/o Sylvie und Markus Sieger, Binderstrasse 53, 8702 Zollikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung, den Erwerb, den Verkauf und die Vermittlung von Liegenschaften und Grundstücken sowie die Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Jakob, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieger, Sylvie, von Porrentruy, in Zollikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sieger, Markus, von Adliswil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.