Frank Siegenthaler
residente a Habkern, da Trub Mandati attuali: Pfrundbrunnengenossenschaft Habkern, Adolf und Lili Wach-Stiftung e di più Persone correlate: Edith Blatter-Brunner, Willi Schmocker-Blatter, Theodor Blatter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Siegenthaler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Siegenthaler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Siegenthaler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Siegenthaler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Frank Siegenthaler
Persone con il nome Frank Siegenthaler lavorano in questi rami economici
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Associazioni religiose, politiche o secolari
Trasporto di persone e merci su strada
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Associazioni religiose, politiche o secolari
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Frank Siegenthaler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Frank Siegenthaler
Numero di pubblicazione: HR02-1005118776, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift Habkern-Sattelegg AG, in Habkern, CHE-101.298.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773266).
Statutenänderung:
23.12.2020.
Domizil neu:
Im Haag 398b, 3804 Habkern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Skiliften in Habkern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
2'800 Namenaktien zu CHF 250.00 [bisher: 2'800 Inhaberaktien zu CHF 250.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mark Zurbuchen, Andreina, von Habkern und Baar, in Interlaken, Mitglied + Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Frank, von Trub, in Habkern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005010529, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Adolf und Lili Wach-Stiftung, in Wilderswil, CHE-110.391.547, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953479).
Domizil neu:
c/o Gemeindeverwaltung Wilderswil, Gewerbeweg 1, 3812 Wilderswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Frank, von Trub, in Habkern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1513379, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pfrundbrunnengenossenschaft Habkern, in Habkern, CHE-102.309.006, Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.1995, S. 2304).
Statutenänderung:
21.03.2014.
Domizil neu:
c/o Theodor Blatter, Halte 261, 3804 Habkern.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Versorgung ihrer Mitglieder und ev. weiterer Bezüger mit Wasser der Pfrundbrunnenquelle sowie den Unterhalt und die Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen. Ferner kann sie Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen. .
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: ohne persönliche Haftbarkeit].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 24.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbuchen-Mark, Markus, von Habkern, in Habkern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blatter, Ulrich, von Habkern, in Habkern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter-Brunner, Edith, von Habkern und Lauterbrunnen, in Habkern, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Frank, von Trub, in Habkern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.