Pius Senn
residente a Pfäffikon, da Ingenbohl e Wil (SG) Mandati attuali: senn-teaching.ch GmbH Persone correlate: Hedwig Kläger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pius Senn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pius Senn"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pius Senn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pius Senn"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pius Senn
Persone con il nome Pius Senn lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Altre servici in educazione
Privato con il nome Pius Senn
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pius Senn
Numero di pubblicazione: 6869102, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Internationale Realitäten Verwaltung AG, in Lachen, CH-130.3.015.505-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2011, S. 0, Publ. 6108410).
Firma neu:
Internationale Realitäten Verwaltung AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Pius, von Gansingen, in Villnachern, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6108410, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
LULI AG, in Lachen, CH-130.3.015.505-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2010, S. 16, Publ. 5550724).
Statutenänderung:
18.02.2011.
Firma neu:
Internationale Realitäten Verwaltung AG.
Zweck neu:
Handel mit und Verwaltung von Liegenschaften und Realitäten, Erbschaftsverwaltung, Handel mit Waren aller Art, Direkt-Marketing-Beratung, Schulung in den Bereichen Handel und Direkt-Marketing sowie Handel mit und Verwaltung von Unternehmungen im In- und Ausland;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanotta, Walter, von Arbon, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Pius, von Gansingen, in Villnachern, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5445972, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Galines Group AG, bisher in Baar, CH-130.3.012.492-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2008, S. 18, Publ. 4361448).
Gründungsstatuten:
20.06.2007.
Statutenänderung:
27.03.2009.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 19, 5200 Brugg AG.
Zweck:
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Erstellung, Kauf, Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Immobilien und Grundstücken, Verwaltung von treuhänderischem Vermögen, Treuhand-Service, Qualitätskontrolle sowie Basis-Factoring;
kann Management-, Beratungs- und Treuhandfunktionen ausüben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.06.2007, 71 Namenaktien zu CHF 375.-- (Nr. 427-497) der WKK Immobilien AG, in Kaltbrunn zum Preis von CHF 100'000.--, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ReviTax Auditing AG, in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Pius, von Gansingen, in Villnachern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Refin GmbH (CH-020.4.031.302-5), in Brugg, Revisionsstelle.