Andrea Seifert
residente a Solothurn, da Sevelen Mandati attuali: Yves Volken, Drehteile und Baugruppen Persone correlate: Yves Volken Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Seifert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Seifert"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Seifert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Seifert"
|
|
Andrea Seifert
residente a Trimmis, da Trimmis Mandati attuali: Pensionskasse Graubünden Persone correlate: Claudia Bamert, Patricia Deflorin, Martin Bühler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Seifert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Seifert"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Seifert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Seifert"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrea Seifert
Persone con il nome Andrea Seifert lavorano in questi rami economici
Officina del fabbro, fucina e bottega
Esercizio di una casse pensioni
Officina del fabbro, fucina e bottega
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Andrea Seifert
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Seifert
Numero di pubblicazione: HR02-1005931251, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
José Opita Café GmbH, in Wallisellen, CHE-371.730.792, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005389591).
Statutenänderung:
28.11.2023. 03.01.2024.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
Solistrasse 10, 8180 Bülach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, Nataly, kolumbianische Staatsangehörige, in Bülach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wallisellen];
Seifert, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wallisellen].
Numero di pubblicazione: HR01-1005389591, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
José Opita Café GmbH, in Wallisellen, CHE-371.730.792, Zwicky-Strasse 36, 8304 Wallisellen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2021. 20.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, die Verarbeitung und den Vertrieb von Kaffee und zugehörigen Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 22.11.2021 Rohkaffee, eine Kaffeemaschine und einen Computer, wofür 154 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Seifert, Nataly, kolumbianische Staatsangehörige, in Wallisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Seifert, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005360346, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Seifert Business Printing GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-112.408.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, S.13, Publ. 4778588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seifert, Elisabeth, von Sevelen, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, Andreas, von Sevelen, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 80'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 80'000.00].