Steve Seidel
residente a Erlinsbach, da Germania Mandati attuali: Herzog Holz AG, Herzog Bau AG Persone correlate: Markus Walti, Christoph F. Herzog, Markus Walti e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Steve Seidel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Steve Seidel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Steve Seidel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Steve Seidel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Steve Seidel
Persone con il nome Steve Seidel lavorano in questi rami economici
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Construzione del soprassuolo
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Steve Seidel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Steve Seidel
Numero di pubblicazione: 6341084, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Herzog Holz AG, in Menziken, CH-400.3.021.485-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, S. 0, Publ. 6244826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Heinz, von Reinach AG, in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Michael, von Grosswangen, in Reinach AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Steve, deutscher Staatsangehöriger, in Erlinsbach SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6341080, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Herzog Bau AG, in Menziken, CH-400.3.021.483-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2007, S. 2, Publ. 4212428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Heinz, von Reinach AG, in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Michael, von Grosswangen, in Reinach AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Steve, deutscher Staatsangehöriger, in Erlinsbach SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3241520, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SIB Holzbau GmbH, in Erlinsbach SO, CH-241.4.005.576-3, Langmattacker 1, 5015 Erlinsbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2006.
Zweck:
Ausführung von Montagearbeiten im Holzbau sowie Planung, Erstellung und Vertrieb von Blockhäusern. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Niederlassungen im In- und Ausland errichten, Immobilien vermitteln, erwerben, verwalten und verkaufen, ferner alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'SIB Sepp Imfeld Baumontagen', in Erlinsbach SO (CH-249.1.002.911-7), gemäss Vertrag vom 26.01.2006 und Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 49'831.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 29'776.75, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 54.89 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Imfeld, Josef, von Lungern, in Erlinsbach SO, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--;
Seidel, Steve, deutscher Staatsangehöriger, in Erlinsbach SO, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.