David Segmüller
residente a Frauenfeld, da Altstätten Mandati attuali: Segmüller AG Persone correlate: Amporn Segmüller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Segmüller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Segmüller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Segmüller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Segmüller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David Segmüller
Persone con il nome David Segmüller lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di utensileria, oggetti di coltelleria e serrature
Fabbricazione di utensileria, oggetti di coltelleria e serrature
Privato con il nome David Segmüller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David Segmüller
Numero di pubblicazione: HR02-1005457710, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Segmüller AG, in Frauenfeld, CHE-102.701.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005323255).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segmüller, David, von Altstätten, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Segmüller, Amporn, thailändische Staatsangehörige, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5856586, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Segmüller AG, in Frauenfeld, CH-440.3.009.169-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2006, S. 12, Publ. 3521700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Segmüller, Hans, von Altstätten, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segmüller, Michael, von Altstätten, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Segmüller, Christoph, von Altstätten, in Muttenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Segmüller, David, von Altstätten, in Frauenfeld, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Segmüller AG, in Oberwil, Schönenhofstrasse 14, 8500 Oberwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.04.1997.
Zweck:
Herstellung von sowie Handel mit Hochleistungs-Spritzgussformen für thermoplastische Kunststoffe, Vorrichtungen, Präzisionsteile und Kunststoffartikel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten und Grundstücke erwerben, veräussern oder belasten.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Hans Segmüller, in Oberwil, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 und Sacheinlagevertrag vom 18.04.1997 mit Aktiven von Fr.1707277.24 und Passiven von Fr.1143040.81, wofür 100 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.464236.43 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebenen Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Segmüller, Hans, von Altstätten, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Segmüller, David, von Altstätten, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Segmüller, Christoph, von Altstätten, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Segmüller, Michael, von Altstätten, in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung, OBT Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.