Alfred Schweizer
residente a Schönenberg TG, da Kradolf-Schönenberg Mandati attuali: Thurgauer Kantonalbank Persone correlate: Roman Giuliani, Catia Maria Sanchez Revuelto-De Gaudio, Andreas Scherf e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schweizer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schweizer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schweizer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schweizer"
|
|
Alfred Schweizer
residente a Rietheim, da Magden Mandati attuali: Elektra Genossenschaft Rietheim Persone correlate: Christian Schneider, Christoph Rolli, Rudolf Nydegger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schweizer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schweizer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schweizer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schweizer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alfred Schweizer
Persone con il nome Alfred Schweizer lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Produzione e fornitura di energia elettrica
Esercizio delle banche e istituti di credito
Produzione e fornitura di energia elettrica
Privato con il nome Alfred Schweizer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Schweizer
Numero di pubblicazione: HR02-1005404953, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektra Genossenschaft Rietheim, in Rietheim, CHE-480.319.350, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004618135).
Sitz neu:
Zurzach. [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nydegger, Rudolf, von Rüschegg, in Zurzach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rietheim];
Rolli, Christoph, von Oberbalm, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rietheim];
Rudolf, Beat, von Zurzach, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rietheim, in Rietheim];
Schneider, Christian, von Würenlingen, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rietheim];
Schweizer, Alfred, von Magden, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rietheim].
Numero di pubblicazione: HR02-1005105621, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hausschlachtanlage Degersheim und Umgebung AG, in Degersheim, CHE-110.612.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2914499).
Domizil neu:
Grüenaustrasse 10, 9113 Degersheim.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuberbühler, Ernst, von Urnäsch, in Degersheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Alfred, von Schwellbrunn, in Schwellbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messmer, Werner, von Herisau, in Schachen b. Herisau (Herisau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herisau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Pascal, von Hemberg, in St. Peterzell (Neckertal), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gantenbein, Mario, von Grabs, in Schwellbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004832883, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Schweizer Dienstleistungen GmbH, in Itingen, CHE-115.375.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2010, S.7, Publ. 5464808).
Statutenänderung:
29.01.2020.
Sitz neu:
Niederdorf.
Domizil neu:
Härgelenstrasse 19, 4435 Niederdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Alfred, von Ramlinsburg, in Itingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schweizer-Lüem, Monika, von Ramlinsburg, in Itingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Rudolf, von Unterkulm, in Niederdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Müller, Simone, von Oberdorf (BL), in Niederdorf, mit Einzelunterschrift.