Jean-Pierre Schwab
residente a Studen SZ, da Siselen Mandati attuali: Fincera GmbH Persone correlate: François Philippe Schwab Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Pierre Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Pierre Schwab"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Pierre Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Pierre Schwab"
|
|
Jean-Pierre Schwab
residente a La Tour-de-Peilz, da La Tour-de-Peilz Mandati attuali: VMCV SA, Parking des Remparts SA e di più Persone correlate: Victoria Anne Joss, Caroline Beglinger Fedorova, Helmut Eichhorn e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Pierre Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Pierre Schwab"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Pierre Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Pierre Schwab"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jean-Pierre Schwab
Persone con il nome Jean-Pierre Schwab lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Trasporto di persone e merci su strada
Altri servizi connessi al trasporto
Altri servizi sociali
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Fabbricazione di prodotti della pulizia e cosmetica
Ricerca e sviluppo
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Servizi fiduciari
Trasporto di persone e merci su strada
Altri servizi connessi al trasporto
Altri servizi sociali
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Fabbricazione di prodotti della pulizia e cosmetica
Ricerca e sviluppo
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Jean-Pierre Schwab
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Pierre Schwab
Numero di pubblicazione: 5583328, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fincera GmbH, in Knutwil, CH-100.4.018.950-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 01.07.2003, S. 11, Publ. 1058996). Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Jean-Pierre, von Siselen, in Chiang Mai (TH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: in Lengnau BE].
Numero di pubblicazione: 5464962, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Syndicat d'élevage bovin de la Montagne de Diesse et des environs, à Prêles, CH-073.5.003.591-4, société coopérative (No. FOSC 21 du 26.01.1978, p. 0).
Nouvelle raison sociale:
Syndicat d'élevage bovin de la Montagne de Diesse et des environs en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 01.04.2009.
Adresse de liquidation:
c/o Fritz Tschanz, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schwab, Jean-Pierre, de Kallnach, à Prêles, président, avec signature collective à deux;
Sprunger, André, de Oberwangen, à Diesse, vice-président, avec signature collective à deux;
Sprunger, Paul, de Oberwangen, à Prêles, secrétaire, avec signature collective à deux;
Bourquin, Constant, de Diesse, à Diesse, caissier, avec signature collective à deux;
Carrel, Henri, de Diesse, à Diesse, membre, sans droit de signature;
Lecomte, Willy, de Diesse, à Diesse, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Tschanz, Fritz, de Sigriswil, à Prêles, liquidateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 1058996, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fincera GmbH, in Knutwil, Beratung und Verwaltung im Bereich Finanzen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 04.07.1996, S. 3991).
Statutenänderung:
24.06.2003.
Zweck neu:
Beratung und Verwaltung im Bereich Finanzen und Betriebswirtschaft;
Handel mit alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monn, Verena, von Sumvitg, in Schlierbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, François, von Siselen, in Schlierbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Schwab, Jean-Pierre, von Siselen, in Lengnau BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.