Alfred Schwab
residente a Bolligen, da Arch Mandati attuali: Schwab & Partner AG Persone correlate: Carmen Scheurer, Stefan Scheurer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schwab"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schwab"
|
|
Alfred Schwab
residente a Bern, da Siselen Mandati attuali: Schwab Electronic AG in Liq. Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schwab"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schwab"
|
|
Alfred Schwab
residente a Balterswil, da Siselen Mandati attuali: Schwab mech. Werkstätte GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schwab"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schwab"
|
|
Alfred Schwab
residente a Oberwil b. Büren, da Oberwil bei Büren Mandati attuali: Brennerei Schwab GmbH Persone correlate: Elisabeth Schwab-Flury, Manuela Schwab Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schwab"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schwab"
|
|
Alfred Schwab
residente a Winterthur, da Dotzigen Mandati attuali: Digana AG Persone correlate: Thomas Gyger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schwab"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Schwab", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Schwab"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alfred Schwab
Persone con il nome Alfred Schwab lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Officina del fabbro, fucina e bottega
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Fornitura di servizi informatici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Officina del fabbro, fucina e bottega
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Privato con il nome Alfred Schwab
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Schwab
Numero di pubblicazione: HR02-1005495841, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schwab Electronic AG, in Bern, CHE-106.168.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S.6, Publ. 5085340).
Firma neu:
Schwab Electronic AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.06.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab-Imobersteg, Brigitta, von Siselen, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Alfred, von Siselen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004629301, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
TQP Schweiz GmbH, in Bolligen, CHE-110.100.253, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S.5, Publ. 5283338).
Firma neu:
TQP Schweiz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.05.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Alfred, von Arch, in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4029647, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SIMAC AG GUNTERSHAUSEN, in Aadorf, CHE-107.888.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Alfred, von Dotzigen, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmeister, Marc, von Winterthur, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hofmeister, Marc, von Winterthur, in Aadorf, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Marrer, Elisabeth, von Solothurn, in Winterthur, mit Einzelprokura [bisher: Marrer, Elisabeth, von Solothurn, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Renn, Alexandra, von Thundorf, in Aadorf, mit Einzelprokura.