Urs Schulthess
residente a Urdorf, da Urdorf Mandati attuali: NWL Switzerland Sàrl Persone correlate: Brian James Decker, Juan Carlos Rubio Garcia Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Schulthess", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Schulthess"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Schulthess", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Schulthess"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Schulthess
Persone con il nome Urs Schulthess lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Urs Schulthess
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Schulthess
Numero di pubblicazione: 3675645, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Melchnau, in Melchnau, CHE-105.785.515, Genossenschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2013, Publ. 7159746). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 23.09.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulthess, Urs, von Busswil bei Melchnau, in Busswil b. Melchnau (Busswil bei Melchnau), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-346.366.625), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5759054, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Melchnau, in Melchnau, CH-053.5.000.713-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2010, S. 4, Publ. 5478206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Werner, von Heimiswil, in Melchnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Witschi, Ernst, von Wiggiswil, in Untersteckholz (Langenthal), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulthess, Urs, von Busswil bei Melchnau, in Busswil bei Melchnau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Duppenthaler, Simon, von Melchnau, in Melchnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmitz, Peter, von Wiedlisbach, in Untersteckholz (Langenthal), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Stefan, von Sumiswald, in Melchnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5278898, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Newell Rubbermaid Luxembourg S.à.r.l., Luxembourg (LU), Zweigniederlassung Rapperswil, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.9.057.963-9, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 21, Publ. 5081068).
mit Hauptsitz in:
Luxembourg (LU).
Firma neu:
Newell Rubbermaid Luxembourg S.à.r.l., Luxembourg (LU), Zweigniederlassung Urdorf.
Sitz neu:
Urdorf.
Domizil neu:
c/o Urs Schulthess, Steinackerstrasse 42, 8902 Urdorf.
Firma Hauptsitz:
Firma Hauptsitz: Newell Rubbermaid Luxembourg S.à.r.l.
Rechtsform Hauptsitz:
Rechtsform Hauptsitz: Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht.
Hauptsitz:
Hauptsitz: Luxembourg (LU).
Kapital Hauptsitz:
Kapital Hauptsitz: Stammkapital: EUR 12'500.--;
Liberierung Stammkapital: EUR 12'500.--.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Verteilung und Verkauf von Plastikwaren und Vertretung sowohl von Glaswaren als auch von Kochgeschirr;
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Newell Investments Inc., in Freeport (USA);
mit einer Stammeinlage von EUR 12'500.--, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delsaut, Philippe Patrick André, belgischer Staatsangehöriger, in Huldenberg (BE), Geschäftsführer und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Schulthess, Urs, von Urdorf, in Urdorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift (wie bisher).