Jan Schulmeister
residente a Winterthur, da Germania Mandati attuali: Gushcloud Finance AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jan Schulmeister", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jan Schulmeister"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jan Schulmeister", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jan Schulmeister"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jan Schulmeister
Persone con il nome Jan Schulmeister lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Jan Schulmeister
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jan Schulmeister
Numero di pubblicazione: HR02-1006074344, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Youngtimers AG, in Basel, CHE-101.017.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2024, Publ. 1005956175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulmeister, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eich, Christian, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
van den Heuvel, Renger, niederländischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Yorozu, Motoko, japanische Staatsangehörige, in Chiba (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006058075, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jakota Capital AG, in Winterthur, CHE-450.591.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2024, Publ. 1006027431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulmeister, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kluzowska, Jolanta, polnische Staatsangehörige, in Neuenhof, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gschwind, Ariane, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006026612, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Youngtimers Asset Company AG, in Basel, CHE-245.377.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985683).
Statutenänderung:
25.04.2024.
Firma neu:
Gushcloud Finance AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansen, Norman Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulmeister, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].