Rosmarie Schütz
residente a Spiegel b. Bern, da Sumiswald Mandati attuali: Schütz Treuhand GmbH Persone correlate: Daniel Schütz, Heinz Schütz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rosmarie Schütz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rosmarie Schütz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rosmarie Schütz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rosmarie Schütz"
|
|
Rosmarie Schütz
residente a Hausen, da Sumiswald Mandati attuali: B + M Vitrinenbau, Rosmarie Schütz Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rosmarie Schütz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rosmarie Schütz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rosmarie Schütz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rosmarie Schütz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rosmarie Schütz
Persone con il nome Rosmarie Schütz lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Servizi fiduciari
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Rosmarie Schütz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rosmarie Schütz
Numero di pubblicazione: 2966517, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
B + M Vitrinenbau, Rosmarie Schütz, in Hausen (AG), CHE-480.569.987, Hauptstrasse 38, 5212 Hausen AG, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Vermietung und Verkauf von Vitrinen.
Eingetragene Personen:
Schütz, Rosmarie, von Sumiswald, in Hausen (AG), Inhaberin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6365854, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
asedo GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.027.545-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S. 25, Publ. 4931140).
Gründungsstatuten:
01.09.2003.
Statutenänderung:
27.09.2011.
Sitz neu:
Seedorf UR.
Domizil neu:
Obere Bodenwaldstrasse 1, 6462 Seedorf UR.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Service und Dienstleistungen sowie der Handel im industriellen und gewerblichen Bereich. Im weitern betreibt die Gesellschaft einen Internethandel mit Büchern und Antiquitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammen schliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im weitern Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Rosmarie genannt Romy, von Zürich und Sumiswald, in Regensberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Alois, von Seedorf UR, in Regensberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00].
Numero di pubblicazione: 5472418, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schütz Treuhand GmbH, in Köniz, CH-035.4.004.608-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 05.12.1996, S. 7531).
Statutenänderung:
05.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme sämtlicher Geschäfte des Treuhand- und Revisionswesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Heinz Dr., von Sumiswald, in Spiegel bei Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Spiegel bei Bern und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Schütz, Rosmarie, von Sumiswald, in Spiegel bei Bern (Köniz), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Spiegel bei Bern, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Schütz, Daniel, von Sumiswald, in Spiegel bei Bern (Köniz), mit Einzelunterschrift.