Dr. Joachim Schütz
residente a Freienbach, da Germania Mandati attuali: alex2020 gmbh Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Joachim Schütz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Joachim Schütz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Joachim Schütz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Joachim Schütz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Joachim Schütz
Persone con il nome Joachim Schütz lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Joachim Schütz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Joachim Schütz
Numero di pubblicazione: HR02-1004959502, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Finance & Property AG, in Zürich, CHE-109.374.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911531).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4050241, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schütz Montlingen GmbH & Co KG, Selters (DE), Zweigniederlassung Montlingen/Oberriet SG, in Oberriet SG, CHE-112.494.744, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2017, Publ. 3416023).
mit Hauptsitz in:
Selters (DE).
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
HRA 4506.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz Holding Germany GmbH, in Selters (DE), unbeschränkt haftende Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schütz, Else, deutsche Staatsangehörige, in Selters (DE), mit einer Kommanditsumme von EUR 100'000.--, Kommanditistin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schütz, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Selters (DE), mit einer Kommanditsumme von EUR 100'000.--, Kommanditist, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schütz, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in New York (USA), mit einer Kommanditsumme von EUR 100'000.--, Kommanditist, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schütz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Selters (DE), mit einer Kommanditsumme von EUR 100'000.--, Kommanditist, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Johann Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Koblenz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strassburger, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Honnef (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5541392, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Finance & Property AG, in Zug, CH-020.3.025.166-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 29, Publ. 5401294).
Statutenänderung:
01.03.2010.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Jean-Marc, französischer Staatsangehöriger, in Buchs ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmüser-Butz, Caroline Martina Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schmüser, Caroline Martina Margarete].