Erika Schürch Nussbaum
residente a Thun, da Bern Mandati attuali: Corporate Finance Consulting GmbH, MARERI GmbH Persone correlate: Adriaan Marinus Oele, Ina Oele Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erika Schürch Nussbaum", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erika Schürch Nussbaum"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erika Schürch Nussbaum", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erika Schürch Nussbaum"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erika Schürch Nussbaum
Persone con il nome Erika Schürch Nussbaum lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per banche e istituti di credito
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Erika Schürch Nussbaum
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erika Schürch Nussbaum
Numero di pubblicazione: 2830681, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ECQM GmbH, in Thun, CHE-113.626.221, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7028574).
Firma neu:
ECQM GmbH in Liq..
Domizil neu:
c/o Martin F. Nussbaum, Notar, Hinter der Burg 2, 3600 Thun. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.05.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacher, Irène, von Wilderswil, in Goldiwil (Thun), Direktorin, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Jürg, von Wilderswil, in Unterkulm, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wellington (NZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Amacher, Margrit, von Wilderswil, in Unterkulm, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wellington (NZ), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Schürch Nussbaum, Erika, von Bern, in Thun, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2583195, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Corporate Finance Consulting GmbH, in Zweisimmen, CHE-259.799.648, Weyermattenstrasse 2, 3770 Zweisimmen [eigene Büros], Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmungs- und Finanzberatung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 31.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Oele, Ina, genannt Ineke, niederländische Staatsangehörige, in Leiden (NL), mit Einzelunterschrift;
Schürch Nussbaum, Erika, von Bern, in Thun, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Oele, Adriaan Marinus, genannt André, niederländischer Staatsangehöriger, in Leiden (NL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: 1796345, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MARERI GmbH, in Thun, CHE-436.719.361, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6706598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaum, Martin F., von Bern, in Thun, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch Nussbaum, Erika, von Bern, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 99 Stammanteilen zu je CHF 200.00].