Ernst Schröder-Grüninger
residente a Eschenbach, da Zürich Mandati attuali: Jensen Bäretswil GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ernst Schröder-Grüninger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ernst Schröder-Grüninger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ernst Schröder-Grüninger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ernst Schröder-Grüninger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ernst Schröder-Grüninger
Persone con il nome Ernst Schröder-Grüninger lavorano in questi rami economici
Verniciatore
Verniciatore
Privato con il nome Ernst Schröder-Grüninger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Schröder-Grüninger
Numero di pubblicazione: HR02-1005555132, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jensen Bäretswil GmbH, in Bäretswil, CHE-102.431.179, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2021, Publ. 1005101609).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder-Grüninger, Ernst, von Zürich, in Eschenbach (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 37'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 36'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Rapperswil-Jona].
Numero di pubblicazione: HR02-1005101609, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jensen Bäretswil GmbH, in Bäretswil, CHE-102.431.179, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004962053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüninger, Andrea Chantal, von Zürich, in Russikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 36'000.00;
Grüninger-Zeier, Arthur, von Berneck, in Wetzikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder-Grüninger, Ernst, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 37'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 36'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Wetzikon (ZH), mit einem Stammanteil von CHF 37'000.00].
Numero di pubblicazione: 4377151, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jensen Wetzikon GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-102.431.179, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2237689).
Statutenänderung:
17.07.2018.
Firma neu:
Jensen Bäretswil GmbH.
Sitz neu:
Bäretswil.
Domizil neu:
Schürlistrasse 9, 8344 Bäretswil.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 29.05.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 29.05.1998 den Malerbetrieb 'Jensen, Inhaber H. + E. Gut-Jensen, eidg. dipl. Malermeister, Wetzikon', Stationsstrasse 4, in Wetzikon, nämlich Werkzeuge, Apparate und Gerüste, ein Fahrzeug und einen Anteilschein zum Preise von CHF 52'300, wovon CHF 52'300.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder-Grüninger, Ernst, von Zürich, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 37'000.00 [bisher: in Bäretswil];
Grüninger, Andrea Chantal, von Zürich, in Russikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 36'000.00 [bisher: in Elgg].