Fabian Sven Schrenk
residente a Trimbach, da Schaffhausen Mandati attuali: Personalvorsorgestiftung der THURBO AG, Thurbo AG Persone correlate: Melanie Eggenberger, Regula Bolliger, Andreas Josef Wagner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Sven Schrenk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Sven Schrenk"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Sven Schrenk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Sven Schrenk"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabian Sven Schrenk
Persone con il nome Fabian Sven Schrenk lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Trasporto di persone e merci su rotaia
Esercizio di una casse pensioni
Trasporto di persone e merci su rotaia
Privato con il nome Fabian Sven Schrenk
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Sven Schrenk
Numero di pubblicazione: HR02-1006121769, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Personalvorsorgestiftung der THURBO AG, in Kreuzlingen, CHE-112.695.194, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2024, Publ. 1005977854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saxer, Christian, von Sevelen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrenk, Fabian, von Schaffhausen, in Trimbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006112072, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Thurbo AG, in Kreuzlingen, CHE-109.349.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2023, Publ. 1005919008). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saxer, Christian, von Sevelen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schurter, Werner, von Eglisau, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blumenthal, Paul, von Eisten, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehret, Urban, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häberli-Koller, Brigitta, von Münchenbuchsee, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schrenk, Fabian, von Schaffhausen, in Trimbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006053093, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gilado GmbH, bisher in Trimbach, CHE-261.464.418, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004682087).
Statutenänderung:
29.05.2024.
Firma neu:
Gilado Consulting GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Gilado Consulting Sàrl) (Gilado Consulting Sagl) (Gilado Consulting Ltd liab. Co).
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Bergstrasse 15, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, der Erwerb und der Vertrieb von Erzeugnissen der Daten-, Informationsverarbeitungs- und Nachrichtentechnik sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Beratungs-, Unterhalts- und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrenk, Fabian Sven, von Schaffhausen, in Trimbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Gaurav, indischer Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Neuchâtel, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].