Monika Scholl
residente a Domat/Ems, da Pieterlen Mandati attuali: ZS Management AG Persone correlate: Fridolin Zimmermann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Monika Scholl", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Monika Scholl"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Monika Scholl", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Monika Scholl"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Monika Scholl
Persone con il nome Monika Scholl lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Monika Scholl
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Monika Scholl
Numero di pubblicazione: HR02-1006009969, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ZS Management AG, in Cham, CHE-103.302.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024, Publ. 1005964467).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholl, Monika, von Pieterlen, in Domat/Ems, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Trin];
Zimmermann, Fridolin, genannt Fritz, von Glarus Süd, in Domat/Ems, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Trin].
Numero di pubblicazione: HR02-1005681563, Ufficio del registro di commercio Grigioni
ZS Immobilien und Treuhand AG, in Laax, CHE-103.302.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2013, S.0, Publ. 1071337).
Statutenänderung:
10.02.2023.
Sitz neu:
Trin.
Domizil neu:
Via Ruegna 57, 7016 Trin Mulin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholl, Monika, von Pieterlen, in Trin, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Laax];
Zimmermann, Fridolin, genannt Fritz, von Glarus Süd, in Trin, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Zimmermann, Fridolin genannt Fritz, von Schwändi, in Laax].
Numero di pubblicazione: 5721262, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
ZS Immobilien und Treuhand AG, in Laax, CH-350.3.005.963-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2002, S. 7, Publ. 367396).
Statutenänderung:
30.06.2010.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, sofern diese bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 30.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner Treuhand, in Laax, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Fridolin genannt Fritz, von Schwändi, in Laax, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Zimmermann, Fritz, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Scholl, Monika, von Pieterlen, in Laax, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].