Claude Scholl
residente a Egg b. Zürich, da Pieterlen Mandati attuali: Sicasa Immobilien AG, Fitness Factory Scholl AG e di più Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Scholl", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Scholl"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Scholl", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Scholl"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claude Scholl
Persone con il nome Claude Scholl lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Servizi sport
Compravendita di immobili propri
Servizi sport
Privato con il nome Claude Scholl
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claude Scholl
Numero di pubblicazione: HR01-1004786038, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sicasa Immobilien AG, in Meilen, CHE-411.525.852, Dorfstrasse 81, 8706 Meilen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft betreibt hauptsächlich das Maklergeschäft auf dem Gebiet der Liegenschaftenvermittlung zwischen Käufer und Verkäufer. Im Weiteren erbringt das Unternehmen Beratungen, Dienstleistungen und die Verwaltung im Immobilienbereich. Plant und organisiert Umbauten und Renovationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Scholl, Claude, von Pieterlen, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1351875, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
eurosun dietlikon gmbh, in Dietlikon, CHE-110.358.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6480300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholl, Claude, von Pieterlen, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häppt, Tobias, von Hohenrain, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6480300, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fitness Factory 34 GmbH, in Fällanden, CH-020.4.028.081-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 31, Publ. 5392752).
Statutenänderung:
13.12.2011.
Firma neu:
eurosun dietlikon gmbh.
Sitz neu:
Dietlikon.
Domizil neu:
Säntisstrasse 2, 8305 Dietlikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben eines Fitness-Studios und eines Solariums. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholl, Claude, von Pieterlen, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].