Sören Schöppe
residente a Bünzen, da Germania Mandati attuali: Edgar Fuchs Swiss GmbH Persone correlate: Michael Fuchs, Harald Fuchs Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sören Schöppe", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sören Schöppe"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sören Schöppe", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sören Schöppe"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sören Schöppe
Persone con il nome Sören Schöppe lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Commercio con macchine
Privato con il nome Sören Schöppe
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sören Schöppe
Numero di pubblicazione: 3176057, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Edgar Fuchs Swiss GmbH, in Rottenschwil, CHE-240.442.115, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, Publ. 1907527).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Weissenberger Swiss GmbH Grossküchen-Center, in Rottenschwil (CHE-113.624.050), gemäss Fusionsvertrag vom 09.11.2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 48'204.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft einzige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Urs, von Bremgarten (AG), in Bremgarten (AG), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöppe, Sören, deutscher Staatsangehöriger, in Bünzen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2337039, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Weissenberger Swiss GmbH Grossküchen-Center, in Kaisten, CHE-113.624.050, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.226 vom 21.11.2011, Publ. 6425096).
Statutenänderung:
26.06.2015.
Sitz neu:
Rottenschwil.
Domizil neu:
Hauptstrasse 12, 8919 Rottenschwil.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der Nachliberierung vom 26.06.2015 eine Forderung in der Höhe von CHF 7'500.00, wofür das Stammkapital von CHF 12'500.00 auf CHF 20'000.00 liberiert wird.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsch, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Kaisten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Weissenberger, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rickenbach (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und Husemann, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edgar Fuchs Swiss GmbH ( CHE-240.442.115), in Rottenschwil, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je 1'000.00, Fuchs, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Schöppe, Sören, deutscher Staatsangehöriger, in Bünzen, mit Einzelunterschrift und Fuchs, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Glattbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.