Christian Schöni
residente a Dozwil, da Sumiswald Mandati attuali: Schöni + Schöni AG Persone correlate: Rico Schöni, Miranda Schöni Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Schöni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Schöni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Schöni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Schöni"
|
|
Christian Schöni
residente a Egg b. Zürich, da Linden Mandati attuali: Schöni PartyWare AG Persone correlate: Susane Schöni-Bhagwanani Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Schöni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Schöni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Schöni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Schöni"
|
|
Christian Schöni
residente a Küsnacht, da Sumiswald Mandati attuali: Fincor Capital SA, Justrad GmbH Persone correlate: Alexander Murbach, Ugo Facca, Roland Wiesmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Schöni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Schöni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Schöni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Schöni"
|
|
Christian Schöni
residente a Glattfelden, da Dällikon Mandati attuali: Roxa Immobilien AG Persone correlate: Simon Manuel Schöni Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Schöni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Schöni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Schöni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Schöni"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Schöni
Persone con il nome Christian Schöni lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Noleggio di beni di consumo durevoli
Gestione fondi
Servizi traduzioni
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Noleggio di beni di consumo durevoli
Gestione fondi
Servizi traduzioni
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Christian Schöni
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Schöni
Numero di pubblicazione: HR02-1005481397, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Roxa Immobilien AG, in Dällikon, CHE-101.591.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Azzan, Gianni, von Zürich, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöni, Christian, von Dällikon, in Glattfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005461098, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fincor Capital SA, in Zürich, CHE-101.203.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005055715).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöni, Christian, von Sumiswald, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005365877, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Ingenieurbüro Schöni AG, in Dozwil, CHE-106.783.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3925927).
Statutenänderung:
09.12.2021.
Firma neu:
Schöni + Schöni AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau-, Konsum- und Investitionsgüterbereich sowie die Finanzierung und Vermarktung von Gütern und Waren. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen und sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen. Sie kann Liegenschaft erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas vorschreibt, per E-Mail, SMS Nachrichten, eingeschriebenen Brief oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöni, Christian, von Sumiswald, in Dozwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schöni, Miranda, von Sumiswald, in Egnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schöni, Rico, von Sumiswald, in Rothenhausen (Bussnang), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.