Sandra Schocher
residente a Zürich, da Bergün Filisur Mandati attuali: Global Libations Supply AG, Valser Trading GmbH e di più Persone correlate: Joachim Stüssi, Vincent Pascal Rameau, Joachim Stüssi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandra Schocher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandra Schocher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandra Schocher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandra Schocher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sandra Schocher
Persone con il nome Sandra Schocher lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Direzione aziendale e amministrazione
Commercio di prodotti alimentari
Direzione aziendale e amministrazione
Privato con il nome Sandra Schocher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sandra Schocher
Numero di pubblicazione: HR02-1004592523, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Beverage Partners Worldwide (Europe) AG, in Zürich, CHE-101.943.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4442767).
Statutenänderung:
13.03.2019.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
Stationsstrasse 33, 8306 Brüttisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bula, Patrice, von Aigle und französischer Staatsangehöriger, in Yens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hackett, John William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (GA/US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koumettis, Nikolaos, zyprischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Patarnello, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Vevey, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feissli, Brigitte, von Ins, in Oberengstringen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nuber, Paul, von Gossau ZH, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nikolopoulos, Paraskevas, genannt Paris, griechischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi, Joachim, von Glarus Süd, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schocher, Sandra, von Bergün Filisur, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1923547, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Valser Trading GmbH, in Vals, CHE-110.047.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1106055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrando, Enrique Mathias, italienischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bourbon, Bianca, rumänische Staatsangehörige, in Wien (AT), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nikolopoulos, Paraskevas, griechischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi, Joachim, von Glarus Süd, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Haslen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schocher, Sandra, von Filisur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].
Numero di pubblicazione: 1790887, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Coca-Cola Schweiz GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CHE-107.828.288, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7122138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Veryser, Dirk Odile Theo, belgischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrando, Enrique Matias, italienischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrest, Colin Lindsay, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Nikolopoulos, Paraskevas, griechischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reitmeir, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schocher, Sandra, von Filisur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.