Reto Schoch
residente a Wädenswil, da Bäretswil Mandati attuali: Swiss Life AG Persone correlate: Dirk von der Crone, Roman Stein, Marco Gerussi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Schoch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Schoch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Schoch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Schoch"
|
|
Reto Schoch
residente a Jonen, da Obfelden Mandati attuali: Raiffeisenbank Kelleramt-Albis Genossenschaft, Büro für Bauökonomie AG Persone correlate: Cyrill Baumann, Marco Roman Widmer, Marie Theres Bader e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Schoch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Schoch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Schoch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Schoch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Reto Schoch
Persone con il nome Reto Schoch lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società di assicurazioni
Esercizio delle banche e istituti di credito
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio di una società di assicurazioni
Esercizio delle banche e istituti di credito
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Reto Schoch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Reto Schoch
Numero di pubblicazione: HR02-1005222805, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IT3 Immobilien AG, in Zürich, CHE-291.207.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Colin, von Zürich, in Andelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schoch, Reto, von Thalwil, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuthle, Céline, von Zürich, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005217727, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Raiffeisenbank Kelleramt-Albis Genossenschaft, in Oberlunkhofen, CHE-105.783.462, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagenbuch, Franz, von Oberlunkhofen, in Rottenschwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Claude, von Winterthur, in Affoltern am Albis, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Arianne, von Bowil, in Bonstetten, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Odermatt, Franz, von Dallenwil, in Jonen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amport, Sonja, von Bretzwil, in Aeugst am Albis, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoch, Reto, von Obfelden, in Jonen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004919560, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IT3 Immobilien AG, in Zürich, CHE-291.207.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832511). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle;
Foscaldi, Marina, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jung, Colin, von Zürich, in Andelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schoch, Reto, von Thalwil, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Willimann, Livia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.