Werner P. Schneider
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: BID AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner P. Schneider", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner P. Schneider"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner P. Schneider", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner P. Schneider"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner P. Schneider
Persone con il nome Werner P. Schneider lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Werner P. Schneider
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner P. Schneider
Numero di pubblicazione: 6528366, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schneider Druck AG, in Zürich, CH-020.3.923.445-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2005, S. 17, Publ. 2959258).
Statutenänderung:
15.12.2011.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma 'Werner Schneider', in Zürich, gemäss Bilanz per 1.1.1986 zum Preise von CHF 96'823.47, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Agata, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treuhandbüro Peter Scheider AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Ulrich, von Zürich, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Schneider, Edith, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2441862, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DS Service und Marketing GmbH, in Safnern, CH-073.4.006.718-0, Erbringung von Dienstleistungen aller Art, vor allem auf den Gebieten Administration usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 17.12.1997, S. 9070).
Statutenänderung:
26.07.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Werner Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Delley, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaeger-Schürer, Dorothea, österreichische Staatsangehörige, in Safnern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schneider Druck AG, in Z ü r i c h, Betrieb einer Druckerei mit Verlag, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.1996, S. 4026).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Schneider, Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].