Matthias Schmutz
residente a Küsnacht, da Riehen e Eptingen Mandati attuali: f&b by schmutz&wiebach GmbH, schmutz&wiebach gmbh Persone correlate: Chantal Wiebach, Chantal Wiebach Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Schmutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Schmutz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Schmutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Schmutz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Matthias Schmutz
Persone con il nome Matthias Schmutz lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio delle aziende gastronomiche
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Matthias Schmutz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Schmutz
Numero di pubblicazione: HR02-1006116956, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sunrise Medical AG, in Münsingen, CHE-106.151.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Konrad Martin, von Seeberg, in Lyss, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Matthias Georg, von Bösingen, in Bösingen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizedirektor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005222923, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ConCable AG, in Kehrsatz, CHE-291.812.168, Bernstrasse 97, 3122 Kehrsatz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Konfektionierung von und den Handel mit elektrischen und EDV-Kabeln aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Niederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch abzuschliessenden Vermögensübertragungsvertrag sämtliche Aktiven und Passiven der Concable AG (neu: Altin AG), in Kehrsatz (CHE-108.429.212), ohne Gegenleistung zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schmutz, Matthias, von Worb, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Markus, von Worb, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer&Berger Revisionen GmbH (CHE-363.085.877), in Hindelbank, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005108606, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Concable AG, in Kehrsatz, CHE-108.429.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047514). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Matthias René, von Worb, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pully];
Meyer&Berger Revisionen GmbH (CHE-363.085.877), in Hindelbank, Revisionsstelle.