Urs Schmidlin
residente a Schinznach Bad, da Wahlen Mandati attuali: Schmidlin Brennertechnik Persone correlate: Elke Schmidlin-Thoma Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Schmidlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Schmidlin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Schmidlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Schmidlin"
|
|
Urs Schmidlin
residente a Eggersriet, da Schlierbach Mandati attuali: BIONAT GMBH Persone correlate: Sandro Peter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Schmidlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Schmidlin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Schmidlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Schmidlin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Schmidlin
Persone con il nome Urs Schmidlin lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Commercio di prodotti alimentari
Altra attività edilizia
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Urs Schmidlin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Schmidlin
Numero di pubblicazione: HR02-1005929247, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
BIONAT GMBH, in Heiden, CHE-105.165.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036017).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Sandro, von Malters, in Heiden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rorschach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schmidlin, Urs, von Schlierbach, in Eggersriet, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005036017, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
BIONAT GMBH, in Heiden, CHE-105.165.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2008, S.3, Publ. 4751756).
Statutenänderung:
26.11.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel und Vertrieb mit/von Lebensmittel aller Art, insbesondere mit biologischen und ökologisch nachhaltigen Erzeugnissen. Die Gesellschaft kann Catering- und Beratungsleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Erfindungen, Patente und Lizenzen ausgeben, erwerben, auswerten und vermitteln, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Ebenso kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und alle Rechtsgeschäfte abschliessen, die den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidlin, Sylvia, von Schlierbach, in Eggersriet, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Sandro, von Malters, in Rorschach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmidlin, Urs, von Schlierbach, in Eggersriet, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 6534220, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Kaderkasse Bank CIC (Schweiz), in Basel, CH-270.7.002.681-0, Stiftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2011, S. 0, Publ. 6146820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüd, Hans Peter, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidlin, Urs, von Wahlen, in Wahlen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldmeier, Rolf, von Möhlin, in Böckten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Roger, von Basel, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Dr. Markus, von Welschenrohr, in Solothurn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüst, Beat, von Basel und Oberriet SG, in Ormalingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geniale, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingelfinger, Sascha, von Basel, in Aesch BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.