Martin Schildknecht
residente a Rorschach, da Gossau (SG) Mandati attuali: atinian ag, ateBO AG Persone correlate: Fabian Schildknecht, Iwona Schildknecht Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Schildknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Schildknecht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Schildknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Schildknecht"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Schildknecht
Persone con il nome Martin Schildknecht lavorano in questi rami economici
Costruzione di edifici
Uffici di architettura e ingegneria
Costruzione di edifici
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Martin Schildknecht
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Schildknecht
Numero di pubblicazione: 2493203, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ateBO AG, in St. Gallen, CHE-342.939.781, Metzgergasse 27, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.11.2015.
Zweck:
Planung und Ausführung von Architektur-, Umbau- und Renovationsarbeiten, Möbeldesign und Ladenbau sowie Handel mit Möbeln und Gegenständen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens ateBO martin schildknecht holzhandwerk (CHE-112.551.744), in St.Gallen, gemäss Vertrag vom 12.11.2015 und Übernahmebilanz per 30.06.2015 mit Aktiven von CHF 527'797.65 und Passiven von CHF 195'650.82, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 232'146.83 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schildknecht, Martin, von Gossau SG, in Horn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schildknecht, Fabian, von Gossau SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schildknecht, Iwona, polnische Staatsangehörige, in Horn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revidas Revisionsgesellschaft AG (CHE-100.680.719), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1946455, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
G. Fallo Elektro GmbH, in Wigoltingen, CHE-114.942.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 34, Publ. 5115860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fallo, Gennaro, von Wigoltingen, in Wigoltingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht AG (CHE-297.320.136), in Wilgoltingen, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schildknecht, Martin Werner, von Oberuzwil, in Wigoltingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schildknecht, Evelyn, von Oberuzwil, in Wigoltingen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1925325, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Schildknecht AG, in Wigoltingen, CHE-297.320.136, Rainweg 3, 8556 Wigoltingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Elektrofachgeschäftes sowie die Durchführung von Elektroplanungen und Elektroinstallationen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Beteiligung an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie Immobiliengesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 08.01.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schildknecht, Martin, von Oberuzwil, in Wigoltingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schildknecht, Evelyn, von Oberuzwil und Wilen TG, in Wigoltingen, mit Einzelunterschrift.