Lukas Schildknecht
residente a Goldach, da Gossau (SG) Mandati attuali: Engesser Unternehmungen AG Persone correlate: Niklaus Martin Engesser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Schildknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Schildknecht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Schildknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Schildknecht"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lukas Schildknecht
Persone con il nome Lukas Schildknecht lavorano in questi rami economici
Progettazione giardini e paesaggistica
Progettazione giardini e paesaggistica
Privato con il nome Lukas Schildknecht
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Schildknecht
Numero di pubblicazione: 2141135, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Engesser Unternehmungen AG, in Untereggen, CHE-313.518.199, Im Böhler 5, 9033 Untereggen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.04.2015.
Zweck:
Ausführung von Gartenbau-, Gartenunterhalts-, Grabpflege-, Tiefbau- und Strassenbauarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern..
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Engesser Niklaus, Gartenbau / Grabpflege (CHE-106.406.737), in Goldach, gemäss Vertrag vom 17.03.2015 und vom 30.04.2015 und Übernahmebilanz per 01.01.2015 mit Aktiven von CHF 1'283'673.24 und Passiven von CHF 714'076.87, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 369'596.37 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Engesser, Niklaus, von Wängi, in Thal, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schildknecht, Lukas, von Gossau SG, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3785214, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Rapp Infra AG, in Basel, CH-270.3.013.142-9, Ingenieur- und Planungsbüro usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2006, S. 5, Publ. 3587296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affentranger, Jörg, von Muttenz und Roggliswil, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schildknecht, Lukas, von Eschlikon, in Pratteln, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Utz, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Gundelfingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Bernd Ulrich genannt Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Florian, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 882220, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Rapp Infra AG, in Basel, Ingenieur- und Planungsbüro usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 20.02.2003, S. 6, Publ. 870906).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafroth, Peter, von Lützelflüh, in Zunzgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Affentranger, Marcel, von Muttenz und Roggliswil, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Frei, Peter, von Wyssachen, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Gass, Rolf Ernst, von Oltingen, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Herczeg, Elisabeth, von Niederdorf, in Oberwil BL, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Imoberdorf, Paul, von Ulrichen, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Roose, Kristian, von Zürich und Riehen, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Scherb, Rolf, von Basel und Bubendorf, in Itingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Schildknecht, Lukas, von Eschlikon, in Pratteln, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Wälte, Renato, von Ebnat-Kappel, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].