Adelheid Schildknecht
residente a Hüttikon, da Zürich e Hüttikon Mandati attuali: SK Holding AG Persone correlate: Patrick Schildknecht, Helena Genoveffa Schildknecht Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adelheid Schildknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adelheid Schildknecht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adelheid Schildknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adelheid Schildknecht"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adelheid Schildknecht
Persone con il nome Adelheid Schildknecht lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Adelheid Schildknecht
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adelheid Schildknecht
Numero di pubblicazione: HR02-1004833827, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SK Holding AG, bisher in Einsiedeln, CHE-100.044.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890571).
Statutenänderung:
13.01.2020. 07.02.2020.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Lindenstrasse 4, 6340 Baar.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Beratung, Verwaltung und Finanzierung solcher Unternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Patrick, von Zürich, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hüttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schildknecht, Helena Genoveffa, deutsche Staatsangehörige, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schildknecht, Adelheid, von Zürich, in Hüttikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3112102, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
SK Holding AG, in Einsiedeln, CH-020.3.929.171-6, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 15.10.2003, S. 11, Publ. 1214834).
Statutenänderung:
11.11.2005.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 100 und 90 Namenaktien zu CHF 1000]. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Hans, von Zürich, in Hüttikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schildknecht, Adelheid, von Zürich und Hüttikon, in Hüttikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Patrick, von Hüttikon, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].