Wolfgang Scheyer
residente a Götzis, da Austria Mandati attuali: InUnum AG, SOLA Suisse AG Persone correlate: Michael Christian Goldner, Reinhard Braun, Adrian Weder Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wolfgang Scheyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wolfgang Scheyer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wolfgang Scheyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wolfgang Scheyer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Wolfgang Scheyer
Persone con il nome Wolfgang Scheyer lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Altro commercio con prodotti diversi
Uffici di architettura e ingegneria
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Wolfgang Scheyer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Wolfgang Scheyer
Numero di pubblicazione: 6116920, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sola Hultafors AG, in St. Margrethen, CH-320.3.050.170-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, S. 12, Publ. 4690068).
Firma neu:
Sola Hultafors AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.04.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheyer, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bischof, Jakob, von Eggersriet, in Lotzwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Jägnefält, Bo Tore Ingemar, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4700986, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
A. Wullschleger Aktiengesellschaft, in St. Margrethen, CH-020.3.929.034-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2003, S. 11, Publ. 918858).
Statutenänderung:
3.10.2008.
Domizil neu:
Grenzstrasse 24, 9430 St. Margrethen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hörburger, Dr. Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (A), mit Einzelunterschrift;
in time business consulting ag (itbc), in St. Margrethen, Revisionsstelle;
Kuster, Thomas, von Diepoldsau, in St. Margrethen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheyer, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Götzis (A), ohne eingetragene Funktion];
Weder, Dr. Adrian, von Au SG, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4690068, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sola Hultafors AG, in St. Margrethen, CH-320.3.050.170-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2001, S. 6649).
Statutenänderung:
3.10.2008.
Domizil neu:
Grenzstrasse 24, 9430 St. Margrethen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hörburger, Dr. Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (A), mit Einzelunterschrift;
in time business consulting ag (itbc), in St. Margrethen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jägnefält, Bo Tore Ingemar, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Göteborg (S), ohne eingetragene Funktion];
Scheyer, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Götzis (A), ohne eingetragene Funktion].