Hans Ulrich Scheuchzer
residente a Uitikon Waldegg, da Zürich e Uitikon Mandati attuali: Fanair AG Persone correlate: Ralph Scheuchzer, Harold Andermatt, Heiderose Scheuchzer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Ulrich Scheuchzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Ulrich Scheuchzer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Ulrich Scheuchzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Ulrich Scheuchzer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Ulrich Scheuchzer
Persone con il nome Hans Ulrich Scheuchzer lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Commercio con macchine
Privato con il nome Hans Ulrich Scheuchzer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Ulrich Scheuchzer
Numero di pubblicazione: 4527460, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fanag Direct AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CH-400.3.006.854-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2007, S. 2, Publ. 4203770).
Firma neu:
Fanag Direct AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.] Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.06.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheuchzer, Ralph, von Zürich und Uitikon, in Uitikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuchzer, Hans Ulrich, von Zürich und Uitikon, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Scheuchzer, Heiderose, von Zürich und Uitikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2420286, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fanag Direct AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CH-400.3.006.854-9, Handel mit Industrieprodukten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.1999, S. 271).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuchzer, Hans Ulrich, von Zürich und Uitikon, in Uitikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich, Mitglied];
Scheuchzer, Heiderose, von Zürich und Uitikon, in Uitikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Scheuchzer, Ralph, von Zürich und Uitikon, in Uitikon, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2393306, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fanair AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CH-400.3.003.230-8, Verkauf von lufttechnischen Geräten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.1998, S. 4059).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuchzer, Hans Ulrich, von Zürich und Uitikon, in Uitikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich];
Scheuchzer, Heiderose, von Zürich und Uitikon, in Uitikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich];
Scheuchzer, Ralph, von Zürich und Uitikon, in Uitikon, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien].