Gregor Scherrer
residente a Bronschhofen, da Nesslau Mandati attuali: Gregor Scherrer Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gregor Scherrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gregor Scherrer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gregor Scherrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gregor Scherrer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gregor Scherrer
Persone con il nome Gregor Scherrer lavorano in questi rami economici
Allevamento di animali e zootecnia
Allevamento di animali e zootecnia
Privato con il nome Gregor Scherrer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gregor Scherrer
Numero di pubblicazione: HR02-1005869301, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fahrländer Scherrer Jack Architekten GmbH, in Zürich, CHE-111.955.122, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549414).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Gregor, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrländer, Kaspar, von Aarburg und Laufenburg, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jack, Miriam, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutsche Staatsangehörige, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1521281, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fahrländer Scherrer Architekten GmbH, in Zürich, CHE-111.955.122, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 26, Publ. 5279394).
Statutenänderung:
16.04.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von Architektur und Planung, sowie Beratung bei Bau und Immobilienfragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Miriam, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fahrländer, Kaspar, von Aarburg und Laufenburg, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Scherrer, Gregor, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 7071980, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gregor Scherrer, in Bronschhofen, CH-320.1.038.888-6, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2005, S. 12, Publ. 2651440).
Sitz neu:
Wil SG. [Behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Gregor, von Nesslau, in Bronschhofen (Wil (SG)), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Nesslau-Krummenau, in Bronschhofen].