Erwin Schenk
residente a Zufikon, da Eggiwil Mandati attuali: Sorex AG Persone correlate: Patrick Schenk Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erwin Schenk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erwin Schenk"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erwin Schenk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erwin Schenk"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erwin Schenk
Persone con il nome Erwin Schenk lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Erwin Schenk
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erwin Schenk
Numero di pubblicazione: 2751329, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Sorex AG, in Reiden, CHE-106.942.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2011, Publ. 6446340).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Erwin, von Eggiwil, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schenk, Patrick, von Eggiwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Universe AG für Unternehmensberatung und Revision ( CHE-107.902.795), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Universe AG für Unternehmensberatung und Revision ( CH-020.3.927.332-5)].
Numero di pubblicazione: 4306266, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Pensionskasse Holzwerkstoffe, in Frauenfeld, CH-440.7.010.140-9, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2005, S. 10, Publ. 2960060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Roland, von Rothrist, in Reidermoos (Reiden), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AG-Vertreter;
Dornbierer, Urs, von Thal, in Eiken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einen AG-Vertreter;
Mathis, Thomas, von Schupfart, in Eiken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AN-Vertreter;
Schenk, Erwin, von Eggiwil, in Mutschellen (Berikon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AN-Vertreter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
a wp ag züberwangen, in Zuzwil SG (CH-320.3.012.021-2), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4049582, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mathis und Schenk Immobilien AG, bisher in Zufikon, CH-400.3.006.264-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.1995, S. 3585).
Gründungsstatuten:
4.09. und 11.09.1985.
Statutenänderung:
23.07.2007.
Firma neu:
H + T Immobilien AG.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Weinbergstrasse 23, 8700 Küsnacht.
Zweck neu:
Die Gesellschaft hat zum Zweck: a) Erwerb, Bau, Verwaltung, Verkauf und Vermittlung von Liegenschaften. b) Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen und Wertschriften sowie Abwicklung von Treuhandgeschäften. c) Die Gesellschaft kann sich an anderen Firmen beteiligen. d) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Falls die Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind, erfolgen Mitteilungen an die Aktionäre mittels eingeschriebenem Brief an die der Gesellschaft bekannten Adressen, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Erwin, von Eggiwil, in Zufikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Universe AG für Unternehmensberatung und Revision, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Mathis, Hans, von Schupfart, in Eiken, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].