Alexander Schenk
residente a Endingen, da Röthenbach im Emmental Mandati attuali: Pictet Asset Management SA, Banque Pictet & Cie SA, succursale de Zurich Persone correlate: David Wright, Vincent Liegeois, Adam Martin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexander Schenk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexander Schenk"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexander Schenk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexander Schenk"
|
|
Alexander Schenk
residente a Wald, da Stati Uniti Mandati attuali: Alexander Schenk, ALS Risk Management Auditing & Consulting Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexander Schenk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexander Schenk"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexander Schenk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexander Schenk"
|
|
Alexander Schenk
residente a Liebefeld, da Bern Mandati attuali: NOVO Business Consultants AG Persone correlate: Remy Meyer, Matthias Freudenberger, Alain Bregg e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexander Schenk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexander Schenk"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexander Schenk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexander Schenk"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alexander Schenk
Persone con il nome Alexander Schenk lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Esercizio delle banche e istituti di credito
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Gestione fondi
Esercizio delle banche e istituti di credito
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Alexander Schenk
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alexander Schenk
Numero di pubblicazione: HR02-1006132458, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 177 vom 12.09.2024 publizierten TR-Eintrag Nr. 10'006 vom 09.09.2024 kanawai medien ag, in Wil (SG), CHE-115.299.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2024, Publ. 1006128237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Alexander Dieter, von Merenschwand, in Wil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1006116322, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Swiss Africa Ventures AG (Swiss Africa Ventures LTD), in Wil (SG), CHE-388.801.621, Glärnischstrasse 13, 9500 Wil SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.08.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im Besonderen im südlichen Afrika. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.08.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schenk, Dieter Max, von Basel, in Werfen (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Alexander Dieter, von Merenschwand, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Liliya, von Richterswil, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006109024, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NOVO Business Consultants AG, in Bern, CHE-105.110.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996731).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregg, Alain, von Zürich, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Dominik, von Sumiswald, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freudenberger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Remy, von Basel, in Lüterkofen (Lüterkofen-Ichertswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Alexander, von Bern, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.