Hansjochen Scheitterlein
residente a Reutlingen, da Germania Mandati attuali: Fertigteil Kellerbau AG Persone correlate: Martin Karl Koller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hansjochen Scheitterlein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hansjochen Scheitterlein"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hansjochen Scheitterlein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hansjochen Scheitterlein"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hansjochen Scheitterlein
Persone con il nome Hansjochen Scheitterlein lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Hansjochen Scheitterlein
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hansjochen Scheitterlein
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Knecht Kellerbau AG, in Wohlenschwil, Betrieb einer Bauunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.1998, S. 2567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Josef, von Schöfflisdorf, in Oberrohrdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Martin, von Berikon, in Mellingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Scheitterlein, Hansjochen, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Knecht Kellerbau AG, in Wohlenschwil, Betrieb einer Bauunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.77 vom 21.4.1995 S.2181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- & Steuerberatungsbüro Stefan Irniger, in Eggenwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheitterlein, Hansjochen, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (D), Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Zehnder, Gilbert, von Birmenstorf, in Tägerig, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift);
Koller, Maria, von Berikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steffen, René, von Bellikon, in Neuenhof, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Knecht Kellerbau AG, in Wohlenschwil, Betrieb einer Bauunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.130 vom 7.7.1994 S.3811).
Statuten geändert am:
26.1.1995.
Aktienkapital neu:
Fr.100000 (bisher: Fr.50000).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.100000.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu Fr.500 (bisher: 100 Namenaktien zu Fr.500).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch.
Vinkulierung neu:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheitterlein, Hansjochen, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Tübingen (D)).