Stephan Peter Schaub
residente a Zürich Neumünster, da Zürich Mandati attuali: SINOM Finanz- und Wirtschaftsberatung Schaub & Partner Persone correlate: Monica Schaub-Hunold Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stephan Peter Schaub", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stephan Peter Schaub"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stephan Peter Schaub", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stephan Peter Schaub"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stephan Peter Schaub
Persone con il nome Stephan Peter Schaub lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Stephan Peter Schaub
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Peter Schaub
Numero di pubblicazione: 3589328, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AllTec Holding AG, in Zürich, CH-020.3.024.938-6, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 13.02.2003, S. 18, Publ. 859906).
Domizil neu:
Röntgenstrasse 22, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Stephan, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Salow, Erhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ehningen (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Thomas, von Rebstein, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fend, Norbert, von Buchs SG, in Eschen (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2226292, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SINOM Finanz- und Wirtschaftsberatung Schaub & Partner, bisher in Zug, Finanzvorsorge, Vorsorge- und Versicherungsberatung, Kapitalanlage, Steueroptimierung, Hausfinanzierung und Handel mit Immobilien, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2001, S. 815).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Böcklinstrasse 39, 8032 Zürich.
Beginn:
1.07.1999.
Zweck:
Finanzvorsorge, Vorsorge- und Versicherungsberatung, Kapitalanlage, Steueroptimierung, Hausfinanzierung und Handel mit Immobilien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Stephan Peter, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schaub-Hunold, Monica, von Zürich und Buus, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [wie bisher].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AllTec Holding AG, in Zürich, c/o Stephan Schaub, Böcklinstrasse 39, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.07.2001.
Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Industrie-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen im In- und Ausland sowie deren Finanzierung;
kann Grundeigentum und Immobilien an- und verkaufen sowie verwalten.
Aktienkapital:
CHF 140'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 98'000.--.
Aktien:
14'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schaub, Stephan, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Heierli, Jakob, von Gais, in Reute AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salow, Erhard, deutscher Staatsangehöriger, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sintra Finanz Treuhand, Schmidiger + Partner, in Bäretswil, Revisionsstelle.