Esther Schaub
residente a Ormalingen, da Buus Mandati attuali: A. Schaub Carrosserie & Spritzwerk GmbH Persone correlate: Andreas Schaub-Kaufmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Schaub", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Schaub"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Schaub", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Schaub"
|
|
Esther Schaub
residente a Büren SO, da Rünenberg Mandati attuali: ArtGineering GmbH Persone correlate: Fritz Schaub, Michèle Doess-Schaub Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Schaub", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Schaub"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Schaub", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Schaub"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Esther Schaub
Persone con il nome Esther Schaub lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Uffici di architettura e ingegneria
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Esther Schaub
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Esther Schaub
Numero di pubblicazione: HR02-1005504082, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
A. Schaub Carrosserie & Spritzwerk GmbH, in Buckten, CHE-109.459.977, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S.3, Publ. 5172812).
Statutenänderung:
09.06.2022.
Sitz neu:
Rothenfluh.
Domizil neu:
Rössligasse 32, 4467 Rothenfluh.
Zweck neu:
Betrieb eines Carrosserie- und Autospritzwerkes, Reparaturen an Fahrzeugen aller Art, Reifenservice und Autohandel.ch. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Einzelfirma "Carrosseriespritzwerk A. Schaub", in Buckten, gemäss Übernahmebilanz per 30.9.2001 mit Aktiven von CHF 151'847.30 und Passiven von CHF 131'387.30 zum Preis von CHF 20'460.--, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 460.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Andreas, von Buus, in Ormalingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Buus];
Schaub, Esther, von Buus, in Ormalingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Buus].
Numero di pubblicazione: 942357, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
DER-AUTOHANDEL.CH ANDREAS SCHAUB, in Itingen, CH-280.1.015.805-2, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2012, Publ. 6686640).
Sitz neu:
Buckten.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 3, 4446 Buckten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Andreas, von Buus, in Gelterkinden, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Itingen];
Schaub, Esther, von Buus, in Gelterkinden, mit Einzelunterschrift [bisher: in Itingen].
Numero di pubblicazione: 7066666, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ArtGineering GmbH, in Büren SO, CH-241.4.011.592-7, Unter den Reben 16, 4413 Büren SO, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2013.
Zweck:
Dienstleistungen, Engineering und Fabrikation von sowie Handel mit technischen Produkten und Kunstgegenständen sowie Erwerb und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Know-how. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 07.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schaub, Fritz, von Rünenberg, in Büren SO, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schaub, Esther, von Rünenberg, in Büren SO, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Doess-Schaub, Michèle, von Rünenberg, in Reinach BL, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.