Beat Niklaus Schaub
residente a Zürich, da Basel, Eptingen e Zürich Mandati attuali: Stiftung Alexander Graham Bell, Verlag pro Salute GmbH e di più Persone correlate: Alain Brugger, Niklaus Umiker, Rita Betschart Schaub e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Niklaus Schaub", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Niklaus Schaub"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Niklaus Schaub", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Niklaus Schaub"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beat Niklaus Schaub
Persone con il nome Beat Niklaus Schaub lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Altri servizi sociali
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Privato con il nome Beat Niklaus Schaub
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beat Niklaus Schaub
Numero di pubblicazione: HR02-1005060874, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung Alexander Graham Bell, in Schwyz, CHE-107.688.461, Stiftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2010, S.16, Publ. 5734618).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Beat, von Basel, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Thomas, von Zürich, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5053698, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Artus Vision AG, in Feusisberg, CH-170.3.018.546-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2006, S. 12, Publ. 3617602).
Statutenänderung:
11.05.2009.
Zweck neu:
Kreation, Entwicklung und Umsetzung von Dienstleistungen für die Bereiche Management, Marketing, Verkauf und Kommunikation;
kann auch als Verlag tätig sein;
kann Handel, Import, Export und Vertrieb von Waren aller Art betreiben;
kann Marken- und Patent-Rechte erwerben, verwerten und veräussern, sowie darauf Lizenzen vergeben;
kann Liegenschaften erwerben, halten, verwalten und veräussern;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Garantien abgeben und andere Sicherheiten leisten.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--. Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief . [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.5.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger Treuhand AG, in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle;
Schaub, Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Philipp, von Zürich, in Schindellegi, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Numero di pubblicazione: 3818492, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kinderhalle AG, in Zürich, CH-020.3.901.772-6, Betrieb von Kinderspielhallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2006, S. 21, Publ. 3597352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Beat, von Zürich, Basel und Eptingen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bradovka, Daniel, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.